CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ
HAVEN HILLS
1919-13C7 AVIS DE CONSTITUTION HAVEN HILLS SARL AU LOUBAR QUA SIDI BOUJEMAA,CHEFCHAOUEN RC: 1679 la ville CHEFCHAOUEN ********** …
En savoir plus »CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ
1919-13C7 AVIS DE CONSTITUTION HAVEN HILLS SARL AU LOUBAR QUA SIDI BOUJEMAA,CHEFCHAOUEN RC: 1679 la ville CHEFCHAOUEN ********** …
En savoir plus »1919- 11C6 VEGGIE LIFE CONSTITUTION D’UNE SARL.AU. I – Aux termes d’un acte S.S.P. en date du 15 octobre 2021, il a été constitué une société à responsabilité limitée d’associé unique dont les caractéristiques sont les suivants : DENOMINATION : VEGGIE LIFE OBJET : La société a pour objet : …
En savoir plus »1919-11C6 CULTI FARM CONSTITUTION D’UNE SARL.AU. I – Aux termes d’un acte S.S.P. en date du 15 octobre 2021, il a été constitué une société à responsabilité limitée d’associé unique dont les caractéristiques sont les suivants : DÉNOMINATION : CULTI FARM OBJET : La société a pour objet : …
En savoir plus »1919-8C4 SOCIETE FRIO RAPID SARL D’AU CONSTITUTION Au terme d’un acte sous – seing privé en date du 29 Novembre 2021 il a été établi les statuts d’une société à responsabilité limitée d’associé unique telle qu’elle est régie par les lois en vigueur notamment la loi n° 5-96 du …
En savoir plus »1919-6C3 Constitution Aux termes d’un acte s.s.p en date du le 05 Novembre 2021 il a été établi une société A Responsabilité Limitée ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : « SOCIETE XBETON SARL » Objet social : 1-TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR LE COMPTE DAUTRUI 2- MARCHAND OU INTERMEDIAIRE …
En savoir plus »1919-5C2 Constitution Aux termes d’un acte s.s.p en date du le 05 Novembre 2021 il a été établi une société A Responsabilité Limitée ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : « SOCIETE BN-MAR SARL » Objet social : MARCHAND OU INTERMEDIAIRE EFFECTUANT IMPORTATION EXPORTATION Sièges social : 13 BD …
En savoir plus »1919-4C1 AVIS DE CONSTITUTION STE TAMUNIG TRAV SARL AU SARL AU RUE 19 n° 21 hau ahadaf RC: 4083 lkhenifra …
En savoir plus »1919-27M5 SOCIETE GROUPE BENZ-AGRO ALIMENTATION SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 34.500.000,00 DHS SIEGE SOCIAL : Lot 42 Lot ELOUAFA Q I BENSOUDA FES. TP: 13450923- IF 18729437- CNSS: 4619922- RC : 48413 Aux termes d’un acte reçu par Me FOURKET Fatima Zahra en date du 13.09.2021, M. …
En savoir plus »1919-26M14 “RIVAPE” Société à responsabilité limitée Au capital de : 10.000,- DHS Siège social : CASABLANCA– 39-AV. LALLA YACOUT 5 EME ETAGE, APPT.D. R.C. CASABALNCA N° 426881 – I.F.: 34400446- I.C.E.: 002234712000074 CESSION DE PARTS ET DEMISSION D’UN COGERANT I – Aux termes du procès-verbal de la décision extraordinaire …
En savoir plus »1919-25M13 SORA FISHERIES S.A.R.L AU Au Capital : 100.000,00 DHS R.C N° 14091 Aux termes d’une décision de l’associé unique en date du 09-11-2021 de la société «SORA FISHERIES » s.a.r.l AU, au capital de (100.000,00DHS) Cent Mille Dirhams sis à : DAKHLA, BOULEVARD AL JAMIA AL ARABIA HAY …
En savoir plus »