CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ
ELASTIQUE EL BAHJA
1878-6C4 AVIS DE CONSTITUTION ELASTIQUE EL BAHJA SARL AU 26 AVENUE MERS SULTAN 1er ETG APPT N° 3 CASABLANCA RC: 516581 CASABLANCA …
En savoir plus »CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ
1878-6C4 AVIS DE CONSTITUTION ELASTIQUE EL BAHJA SARL AU 26 AVENUE MERS SULTAN 1er ETG APPT N° 3 CASABLANCA RC: 516581 CASABLANCA …
En savoir plus »1878-4C2 AVIS DE CONSTITUTION KHADRAOUI NÉGOCE SARL AU AV HASSAN II NR 121 2EME ETAG BENGUERIR RC: 2715 Benguerir ********** Aux termes d’un acte sous seing privé en date de 04/05/2021 il a été établi les statuts d’une société à Responsabilité limitée à associé unique (SARL AU) dont les caractéristiques …
En savoir plus »1878-1C1 CHAADOUNI GROUP SARL AU Aux termes d’un acte SSP fait à Casablanca en date du 22/09/2021, ils ont été établis les statuts d’une SARL AU dont les caractéristiques sont les suivantes : Dénomination : CHAADOUNI GROUP SARL AU Objet : IMPORTATION ET EXPORTATION (MARCHAND OU …
En savoir plus »1878-12M3 NASKAB SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AU CAPITAL DE 100 000.00 DH SIEGE SOCIAL : 118, Boulevard 2 Mars, Quartier des hôpitaux, CASABLANCA IF : 40151630 – ICE N° 00022117884000076 LIQUIDATION DE LA SOCIETE Aux termes de la délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NASKAB en date …
En savoir plus »1878-2M2 VARIATIONS -sarl.au- RC : 88807 OUVERTURE D’UNE SUCCURSALE A MARREKECH DESIGNATION DE DIRECTEUR Aux termes de la décision extraordinaire de l’associé unique du 23/03/2021, de la société dénommée VARIATIONS, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de deux millions (2.000.000,00) de Dhs et dont le siège …
En savoir plus »1878-1M1 SCI MELK 621, Bd Panoramique Casablanca – R.C. n°281813 Cessions de parts Démission de l’Administrateur Unique Nomination d’un Gérant Aux termes de l’Assemblée Générale en date du 27 mai 2021 il a été : Constaté la cession opérée en date du 4 février 2021 par M. Omar ABARRO de …
En savoir plus »Sidi Hamdi Ould Errachid du Parti de l’Istiqlal (PI), qui a été réélu la semaine dernière en tant que président du Conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, est né en 1971 à Laâyoune. Titulaire d’un diplôme universitaire, M. Ould Errachid a été également élu membre de la Chambre d’agriculture …
En savoir plus »Socièté ONCF Secteur d’activité Autres Siège 8, Bis, rue Abderrahmane El Ghafiki Agdal-Rabat [real3dflipbook id=’124′]
En savoir plus »Société EQDOM Secteur d’activité Sociétés de Financement Siège 127 Bd Zerktouni Casablanca 20100 [real3dflipbook id=’177′]
En savoir plus »Société HPS SA Secteur d’activité Télécommunications et nouvelles technologies Siège 24, rue La Fontaine Racine 20053 Casablanca [real3dflipbook id=’176′]
En savoir plus »